Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Farvergade 10, st. th., 1463 København K (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-09-23 fjernes Direktion: Michael Telling Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-26 (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-09-23 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-09-23 fjernes Kontaktoplysninger: michael.telling@tellingnesager.com (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-09-23 fjernes Legale ejere: TN Hospitality Advisors ApS (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-09-23 fjernes Navne: TN Financial Services ApS (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-09-23 fjernes Reelle ejere: Michael Telling Jørgensen (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-09-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-09-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-09-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-09-23 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-09-23 fjernes Stiftere: TN Hospitality Advisors ApS (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-09-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-18 tilføjes Legale ejere: TN Hospitality Advisors ApS (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2023-12-18 fjernes Legale ejere: J. A. HOTEL INVEST ApS (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-17 fjernes Legale ejere: TN Hospitality Advisors ApS (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-18 tilføjes Reelle ejere: Michael Telling Jørgensen (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2023-12-18 fjernes Reelle ejere: John Ankjær Rasmussen, Pia Bøgeskov Hansen (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-17 fjernes Reelle ejere: Michael Telling Jørgensen (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-06-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Telling Jørgensen, John Ankjær Rasmussen, Pia Bøgeskov Hansen (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-06-01 fjernes Reelle ejere: Preben Nesager-Hansen (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-05-31 fjernes Reelle ejere: John Ankjær Rasmussen, Michael Telling Jørgensen (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-05-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2023-04-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-04-26 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2023-04-26 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farvergade 10, st. th., 1463 København K (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2023-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Lavendelstræde 17, 3., 1462 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-02-07 tilføjes Kontaktoplysninger: michael.telling@tellingnesager.com (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2023-02-06 fjernes Kontaktoplysninger: michael@tellingnesager.com (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-02 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-01-02 fjernes Revisor: 18. juni 2024 P/S (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: TN Hospitality Advisors ApS, J. A. HOTEL INVEST ApS (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-01-01 fjernes Legale ejere: Trine Ravn (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: John Ankjær Rasmussen, Michael Telling Jørgensen, Preben Nesager-Hansen (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: TN Hospitality Advisors ApS, J. A. HOTEL INVEST ApS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: John Ankjær Rasmussen, Preben Nesager-Hansen, Michael Telling Jørgensen (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: Trine Ravn (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2021-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lavendelstræde 17, 3., 1462 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 125, 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2020-12-01 tilføjes Revisor: 18. juni 2024 P/S (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2020-11-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 125, 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2020-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvej 16, 2990 Nivå (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-06-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-12 tilføjes Kontaktoplysninger: michael@tellingnesager.com (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2019-01-02 tilføjes Direktion: John Ankjær Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2019-01-01 tilføjes Direktion: Michael Telling Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2019-01-02 tilføjes Legale ejere: TN Hospitality Advisors ApS, J. A. HOTEL INVEST ApS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: TN Hospitality Advisors ApS (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-01-01 fjernes Legale ejere: TN Hospitality Advisors ApS (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-01-02 tilføjes Reelle ejere: John Ankjær Rasmussen, Preben Nesager-Hansen, Michael Telling Jørgensen (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Preben Nesager-Hansen, Michael Telling Jørgensen (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-01-01 fjernes Reelle ejere: Preben Nesager-Hansen, Michael Telling Jørgensen (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2018-12-31 fjernes Direktion: Klaus Revsbech (direktør) (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2018-12-31 fjernes Legale ejere: TN Hospitality Advisors ApS, Klaus Revsbech (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2018-12-31 fjernes Reelle ejere: Klaus Revsbech, Preben Nesager-Hansen, Michael Telling Jørgensen (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvej 16, 2990 Nivå (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2017-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 495, 2840 Holte (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-02-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2016-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 495, 2840 Holte (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-09-26 tilføjes Direktion: Klaus Revsbech (direktør) (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2016-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at levere service og driftsydelser vedrørende regnskabsfunktioner til hoteller samt derved beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2016-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2016-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-26 (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2016-09-26 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2016-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2016-09-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2016-09-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2016-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2016-09-26 tilføjes Legale ejere: TN Hospitality Advisors ApS, Klaus Revsbech (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2016-09-26 tilføjes Navne: TN Financial Services ApS (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2016-09-26 tilføjes Reelle ejere: Klaus Revsbech, Preben Nesager-Hansen, Michael Telling Jørgensen (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2016-09-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2016-09-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2016-09-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2016-09-26 tilføjes Stiftere: TN Hospitality Advisors ApS (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2016-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2016-09-26 tilføjes Vedtægter: 2016-09-26 (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2016-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2016-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-25)