Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2023-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Thykiersvej 13, 7700 Thisted (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-30 (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-09 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-09 fjernes Kontaktoplysninger: hhp@albatankers.com (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-09 fjernes Legale ejere: Henrik Holst Pedersen (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-09 fjernes Navne: Holst P Holding ApS (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-09 fjernes Reelle ejere: Henrik Holst Pedersen (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-09 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-09 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-09 fjernes Stiftere: Henrik Holst Pedersen (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-04-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-04-03 fjernes Direktion: Henrik Holst Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-01-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thykiersvej 13, 7700 Thisted (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2016-09-30 tilføjes Direktion: Henrik Holst Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2016-09-30 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være holdingselskab, herunder drive investeringsvirksomhed samt enhver aktivi-tet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2016-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2016-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-30 (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2016-09-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2016-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2016-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2016-09-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2016-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2016-09-30 tilføjes Kontaktoplysninger: hhp@albatankers.com (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2016-09-30 tilføjes Legale ejere: Henrik Holst Pedersen (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2016-09-30 tilføjes Navne: Holst P Holding ApS (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2016-09-30 tilføjes Reelle ejere: Henrik Holst Pedersen (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2016-09-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2016-09-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2016-09-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2016-09-30 tilføjes Stiftere: Henrik Holst Pedersen (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2016-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2016-09-30 tilføjes Vedtægter: 2016-09-30 (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2016-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2016-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-04)