Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Henrik Kruse | 28.05.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stefan Eriksson Krüeger | 22.06.2023 | 28.05.2024 | direktør |
Lars Henrik Kruse | 08.04.2021 | 22.06.2023 | direktør |
Smain Abdelmoumeni | 25.10.2016 | 08.04.2021 | direktør |
Smain Abdelmoumeni | 29.09.2016 | 25.10.2016 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Henrik Kruse | 10.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Dorte Kjær | 10.03.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Smain Abdelmoumeni | 10.03.2020 | 12.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Nadia Derbali | 10.03.2020 | 12.11.2021 | bestyrelsesmedlem |