Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2017-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Skårupøre Strandvej 63, 5881 Skårup Fyn (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-04-26 fjernes Direktion: Lars Lyster Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-03 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-04-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-04-26 fjernes Legale ejere: Lars Lyster Nielsen (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-04-26 fjernes Navne: LLN Svendborg Holding ApS (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-04-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-04-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-04-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-04-26 fjernes Revisor: RevisorGruppen v/Lilly Jeppesen (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-04-26 fjernes Stiftere: Lars Lyster Nielsen (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-04-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2016-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skårupøre Strandvej 63, 5881 Skårup Fyn (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2016-10-03 tilføjes Direktion: Lars Lyster Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2016-10-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2016-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2016-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-03 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2016-10-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2016-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2016-10-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2016-10-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2016-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2016-10-03 tilføjes Legale ejere: Lars Lyster Nielsen (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2016-10-03 tilføjes Navne: LLN Svendborg Holding ApS (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2016-10-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2016-10-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2016-10-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2016-10-03 tilføjes Revisor: RevisorGruppen v/Lilly Jeppesen (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2016-10-03 tilføjes Stiftere: Lars Lyster Nielsen (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2016-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2016-10-03 tilføjes Vedtægter: 2016-10-03 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2016-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2016-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2016-10-03 sletter virksomheden Ejerskaber: L.L. HOLDING ApS. (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2016-11-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Løven Invest ApS. (offentliggjort 2017-07-14)