Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2016-10-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 10. juni ApS. (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-04-20 sletter virksomheden Ejerskaber: ALLERGICA A/S. (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ALLERGICA A/S. (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-24 tilføjes Bestyrelse: Lars Pehrson (formand) (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-04-23 fjernes Bestyrelse: Finn Madsen (formand) (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hagemannsvej 11, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hagemannsvej 11, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hagemannsvej 11, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Hagemannsvej 11, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2023-04-19 tilføjes Bestyrelse: Lars Pehrson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2023-04-19 fjernes Bestyrelse: Peer Bach Boesen (næstformand) (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-04-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-21 tilføjes Bestyrelse: Klaus Loehr-Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-19 tilføjes Bestyrelse: Jens-Otto Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-19 fjernes Bestyrelse: Tomas Ulrick Henckel Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2019-12-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2019-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-27 tilføjes Bestyrelse: Peer Bach Boesen (næstformand) (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2017-02-27 fjernes Bestyrelse: Monica Nissen (næstformand) (offentliggjort 2017-03-11)
Den 2017-02-26 fjernes Bestyrelse: Peer Bach Boesen (formand) (offentliggjort 2017-03-11)
Den 2016-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hagemannsvej 11, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2016-06-10 tilføjes Bestyrelse: Peer Bach Boesen (formand) (offentliggjort 2017-03-11)
Den 2016-06-10 tilføjes Formål: Fondens formål er at besidde ejerandele i virksomheder, der udvikler, producerer og/forhandler antroposofisk og homøopatisk medicin samt andre helsebringende produkter, at støtte antroposofisk virksomheder - herunder specielt antroposofisk medicinsk forskning og oplysningsvirksomhed i Danmark, hvortil støtte kan gives i form af legater eller lån på særlige vilkår. (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-10 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-06-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2016-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-06-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-06-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-06-10 tilføjes Navne: Æskulapfonden (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-06-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-06-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-06-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-06-10 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-06-10 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden eller næstformanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-06-10 tilføjes Vedtægter: 2016-09-28 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-04)