Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Bibranche | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2022-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skoleholmen 19, st. tv., 2670 Greve (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-31 fjernes Bibranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-31 fjernes Hjemmeside: www.elara.dk (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-31 fjernes Interessenter: Heidi Lydestad-Hansen, Connie Lydestad (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: Info@elara.dk (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-31 fjernes Navne: Elara I/S (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: Heidi Lydestad-Hansen, Connie Lydestad (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-31 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2019-01-23 tilføjes Bibranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2019-01-23 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2019-01-22 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2017-12-18 tilføjes Hjemmeside: www.elara.dk (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2017-12-18 tilføjes Kontaktoplysninger: Info@elara.dk (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2017-12-17 fjernes Kontaktoplysninger: heidi@lydestad.dk (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2016-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skoleholmen 19, st. tv., 2670 Greve (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2016-10-03 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2016-10-03 tilføjes Interessenter: Heidi Lydestad-Hansen, Connie Lydestad (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2016-10-03 tilføjes Kontaktoplysninger: heidi@lydestad.dk (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2016-10-03 tilføjes Navne: Elara I/S (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2016-10-03 tilføjes Reelle ejere: Heidi Lydestad-Hansen, Connie Lydestad (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2016-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2023-01-12)