Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Formål | ||||
Tegningsregel | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-09-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Hegnelt & Rudolph Invest ApS. (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2017-08-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NHIT ApS. (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2020-05-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hegnelt & Rudolph Invest ApS. (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-07-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og investering, eje aktier og anparter, IT- og konsulentydelser og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-28 tilføjes Navne: YOLO Holding ApS (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-27 fjernes Navne: YOLO Holding IVS (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-28 tilføjes Vedtægter: 2019-05-28 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-17 tilføjes Reelle ejere: Niklas Speich Hegnelt (offentliggjort 2017-11-25)
Den 2016-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alehøjvej 4, 4330 Hvalsø (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-20 tilføjes Direktion: Niklas Speich Hegnelt (direktør) (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2016-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-20 (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-20 tilføjes Legale ejere: Niklas Speich Hegnelt (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2016-09-20 tilføjes Navne: YOLO Holding IVS (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2016-09-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-20 tilføjes Stiftere: Niklas Speich Hegnelt (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2016-09-20 tilføjes Vedtægter: 2016-09-20 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2016-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2016-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-03)