Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Årsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-16 tilføjes Reelle ejere: Martin Ib (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-09-15 fjernes Reelle ejere: Martin Ib (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-07-01 tilføjes Legale ejere: Martin Ib A/S (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-07-01 fjernes Legale ejere: MARTIN IB HOLDING ApS (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-07-01 tilføjes Reelle ejere: Martin Ib (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-30 fjernes Reelle ejere: Martin Ib (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2018-11-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2018-11-30 tilføjes Vedtægter: 2018-11-30 (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2018-11-30 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-02-24 tilføjes Vedtægter: 2017-02-24 (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2017-01-01 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2017-01-01 fjernes Revisor: Revisorerne Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsvangen 5, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-29 tilføjes Direktion: Martin Ib (direktør) (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er detailforretning med salg af madvarer og drikkevarer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-29 (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-29 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-29 tilføjes Legale ejere: MARTIN IB HOLDING ApS (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2016-09-29 tilføjes Navne: MIBmadmarked Pakhusene ApS (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-29 tilføjes Reelle ejere: Martin Ib (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2016-09-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-29)
Den 2016-09-29 tilføjes Revisor: Revisorerne Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-09-29 tilføjes Stiftere: MARTIN IB HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-29 tilføjes Vedtægter: 2016-09-29 (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2016-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-03)