Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-07-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-07-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-07-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Bernstorffsvej 133, 1. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-07-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-07-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-01 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-07-30 fjernes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-07-30 fjernes Legale ejere: Peter Henrik Ulf Hedegaard, Søren Frithioff (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-07-30 fjernes Navne: NRT Technology IVS (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-07-30 fjernes ObligatoriskEmail: ph@genuagroup.com (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-07-30 fjernes Reelle ejere: Peter Henrik Ulf Hedegaard, Søren Frithioff (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-07-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-07-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-07-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-07-30 fjernes Stiftere: SEF Future ApS, Peter Henrik Ulf Hedegaard (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-07-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-06-29 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2018-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-10-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2018-08-25 fjernes Direktion: Ea Vang Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2017-12-29 tilføjes Legale ejere: Søren Frithioff (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2017-12-29 fjernes Legale ejere: SEF Future ApS (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-29 tilføjes ObligatoriskEmail: ph@genuagroup.com (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2017-12-29 tilføjes Reelle ejere: Søren Frithioff (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bernstorffsvej 133, 1. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-10-01 tilføjes Direktion: Ea Vang Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2016-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling af intelligent ble, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-01 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-10-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-10-01 tilføjes Legale ejere: SEF Future ApS, Peter Henrik Ulf Hedegaard (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2016-10-01 tilføjes Navne: NRT Technology IVS (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-10-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Henrik Ulf Hedegaard (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-10-01 tilføjes Stiftere: SEF Future ApS, Peter Henrik Ulf Hedegaard (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2016-10-01 tilføjes Vedtægter: 2016-10-01 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-25)