Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Bibranche | Vedtægter | ||||
xbrl | Kapital | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rughøjvej 17, 5250 Odense SV (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Rughøjvej 17, 5250 Odense SV (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-09-17 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at bygge, købe, udleje og sælge huse, samt anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-16 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-16 tilføjes Vedtægter: 2024-09-16 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rughøjvej 17, 5250 Odense SV (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2019-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Nellikevej 18, 5250 Odense SV (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nellikevej 18, 5250 Odense SV (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2017-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Nellikevej 18, 5250 Odense SV (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2016-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 2.400.000,00 (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-04 tilføjes Vedtægter: 2016-11-04 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2016-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nellikevej 18, 5250 Odense SV (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2016-09-30 tilføjes Direktion: Tina Hjortflod Aaen (direktør) (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-30 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at bygge huse samt anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2016-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-30 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-30 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-09-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-30 tilføjes Legale ejere: COMBI MONTAGE ApS (offentliggjort 2016-10-02)
Den 2016-09-30 tilføjes Navne: Combi Byg og Invest ApS (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-30 tilføjes Reelle ejere: Thomas Hjortflod Aaen (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2016-09-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-30 tilføjes Revisor: REVISION & RÅD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-30 tilføjes Stiftere: COMBI MONTAGE ApS (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-30 tilføjes Vedtægter: 2016-09-30 (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-30)