Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Direktion | Dekret | Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | xbrl | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Aarsleffsgade 10, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-30 (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-12-10 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-12-10 fjernes Legale ejere: Jani Hansen (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-12-10 fjernes Navne: Hansens Regnsøringsservice IVS (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-12-10 fjernes Reelle ejere: Jani Hansen (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-12-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-12-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-12-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-12-10 fjernes Stiftere: Zimplex Holding ApS (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-12-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-11-18 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aarsleffsgade 10, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Aarsleffsgade 10, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2019-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-17)
Den 2019-11-12 fjernes Direktion: Jani Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-11-17)
Den 2019-11-16 Statstidende Dekret
Den 2019-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aarsleffsgade 10, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Aarsleffsgade 7, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-07-01 tilføjes Direktion: Jani Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-11-17)
Den 2019-07-01 fjernes Direktion: Freddie Fog Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-01 tilføjes Legale ejere: Jani Hansen (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2019-07-01 fjernes Legale ejere: Zimplex Holding ApS (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-01 tilføjes Navne: Hansens Regnsøringsservice IVS (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Reelle ejere: Jani Hansen (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Vedtægter: 2019-07-01 (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 fjernes Navne: Zimplex Trading IVS (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aarsleffsgade 7, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2018-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Aarsleffsgade 14, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-01 tilføjes Direktion: Freddie Fog Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2016-12-01 fjernes Direktion: Corina Mastacan (direktør) (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aarsleffsgade 14, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2016-09-30 tilføjes Direktion: Corina Mastacan (direktør) (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-09-30 tilføjes Formål: handel og hvad ledelsen ellers, skønner falder ind under dette. (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2016-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2016-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-30 (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2016-09-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2016-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2016-09-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2016-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2016-09-30 tilføjes Legale ejere: Zimplex Holding ApS (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2016-09-30 tilføjes Navne: Zimplex Trading IVS (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2016-09-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2016-09-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2016-09-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2016-09-30 tilføjes Stiftere: Zimplex Holding ApS (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2016-09-30 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-11-17)
Den 2016-09-30 tilføjes Vedtægter: 2016-09-30 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2016-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2016-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-17)