Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Formål | Navne | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-10 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-09 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-01 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er udlejning af personale, til gods erhvervet. (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2021-02-01 tilføjes Navne: NRA ApS (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2021-02-01 tilføjes Vedtægter: 2021-02-01 (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2021-01-31 fjernes Hovedbranche: Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-01-31 fjernes Navne: Moseriet ApS (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-06-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toften 5, 7752 Snedsted (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Karetmagervej 2, 7700 Thisted (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-04-09 tilføjes Kontaktoplysninger: Kontakt@moseriet.dk (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-08 fjernes Kontaktoplysninger: Niklas.reinholt.andersen@hotmail.com (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-03-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af direktøren. (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-14 tilføjes Vedtægter: 2019-01-14 (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2019-01-09 fjernes Bestyrelse: Niklas Reinholt Andersen (formand) (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2019-01-01 tilføjes Bestyrelse: Niklas Reinholt Andersen (formand) (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2019-01-01 fjernes Bestyrelse: Dennis Klint-Vang (formand) (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karetmagervej 2, 7700 Thisted (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Klingenbergsgade 38, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-02 tilføjes Kontaktoplysninger: Niklas.reinholt.andersen@hotmail.com (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-01-01 tilføjes Direktion: Niklas Reinholt Andersen (direktør) (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-01 fjernes Direktion: Kasper Mark Vestergaard (direktør) (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: Niklas Reinholt Andersen (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-01 fjernes Legale ejere: Kasper Mark Vestergaard, Dennis Klint-Vang, Leo Feddersen Smith, Thomas Sandal Hansen (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Niklas Reinholt Andersen (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-01 fjernes Reelle ejere: Kasper Mark Vestergaard (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-10-01 tilføjes Legale ejere: Kasper Mark Vestergaard, Dennis Klint-Vang, Leo Feddersen Smith, Thomas Sandal Hansen (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-10-01 fjernes Legale ejere: Moseriet Holding ApS (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-03-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-16 tilføjes Reelle ejere: Kasper Mark Vestergaard (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2016-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klingenbergsgade 38, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2016-09-16 tilføjes Bestyrelse: Dennis Klint-Vang (formand) (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2016-09-16 tilføjes Direktion: Kasper Mark Vestergaard (direktør) (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2016-09-16 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er udvikling, produktion og salg af frugt- og grønsagsrelaterede fødevarer. (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2016-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-16 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-16 tilføjes Hjemmeside: moseriet.dk (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-16 tilføjes Hovedbranche: Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2016-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-16 tilføjes Legale ejere: Moseriet Holding ApS (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2016-09-16 tilføjes Navne: Moseriet ApS (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2016-09-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-16 tilføjes Stiftere: Moseriet Holding ApS (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af direktøren i forening med ét bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2016-09-16 tilføjes Vedtægter: 2016-09-16 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2016-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-30)