Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Keld Mikkelsen | 20.12.2019 | 15.05.2023 | adm. dir |
Peter Henriksen | 19.09.2016 | 25.11.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marianne Brandi | 19.09.2016 | 20.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Keld Mikkelsen | 19.09.2016 | 20.12.2019 | formand |
Peter Henriksen | 19.09.2016 | 25.11.2019 | bestyrelsesmedlem |