Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Legale ejere | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2019-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Grejsdalsvej 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-29 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-25 fjernes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-25 fjernes Kontaktoplysninger: LRSGroup@outlook.dk (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-25 fjernes Navne: LRS GROUP IVS (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-25 fjernes ObligatoriskEmail: themac@live.dk (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-25 fjernes Stiftere: Glen Allan Mac Jobson (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-17 fjernes Bestyrelse: Glen Allan Mac Jobson (formand) (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-17 fjernes Direktion: Glen Allan Mac Jobson (adm. dir.) (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grejsdalsvej 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Grejsdalsvej 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-03 fjernes Legale ejere: Glen Mac Jobson Holding IVS (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grejsdalsvej 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Grejsdalsvej 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grejsdalsvej 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2016-09-29 tilføjes Bestyrelse: Glen Allan Mac Jobson (formand) (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2016-09-29 tilføjes Direktion: Glen Allan Mac Jobson (adm. dir.) (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2016-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være drift selskab, indenfor konsulent, event og kursus virksomhed. (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2016-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2016-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-29 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2016-09-29 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2016-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000,00 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2016-09-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2016-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2016-09-29 tilføjes Kontaktoplysninger: LRSGroup@outlook.dk (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2016-09-29 tilføjes Legale ejere: Glen Mac Jobson Holding IVS (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2016-09-29 tilføjes Navne: LRS GROUP IVS (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2016-09-29 tilføjes ObligatoriskEmail: themac@live.dk (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2016-09-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2016-09-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2016-09-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2016-09-29 tilføjes Stiftere: Glen Allan Mac Jobson (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2016-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2016-09-29 tilføjes Vedtægter: 2016-09-29 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2016-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2016-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-17)