Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | IndkaldelseTilFordringsproevelse | ||||
Tegningsregel | Direktion | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 22, 1. tv., 1250 København K (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-29 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-06-16 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-06-16 fjernes Legale ejere: No. 22 Holding ApS (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-06-16 fjernes Navne: No. 22 Film ApS (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-06-16 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-06-16 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-06-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-06-16 fjernes Stiftere: No. 22 Holding ApS (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-06-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-06-27 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-06-11 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2019-06-08 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2018-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2018-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-03-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Direktion: Anja Holm Riis (direktør) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Revisor: JS Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-13 tilføjes Revisor: JS Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-07-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 22, 1. tv., 1250 København K (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2016-09-29 tilføjes Direktion: Anja Holm Riis (direktør) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2016-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion af reklamefilm samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2016-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2016-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-29 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2016-09-29 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2016-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2016-09-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2016-09-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2016-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2016-09-29 tilføjes Legale ejere: No. 22 Holding ApS (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2016-09-29 tilføjes Navne: No. 22 Film ApS (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2016-09-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2016-09-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2016-09-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2016-09-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2016-09-29 tilføjes Stiftere: No. 22 Holding ApS (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2016-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2016-09-29 tilføjes Vedtægter: 2016-09-29 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2016-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2016-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)