Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Hjemmeside | Årsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-22 tilføjes Bestyrelse: Linn Ida Clabburn (formand) (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-22 fjernes Bestyrelse: Mads Flemming Prebensen (formand) (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-21 fjernes Bestyrelse: Linn Ida Clabburn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-22 tilføjes Vedtægter: 2024-03-22 (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-01-26 fjernes Direktion: Brian Ottar Olsen (direktør) (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2023-05-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortemosevej 21, 3450 Allerød (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Gydevang 4, 3450 Allerød (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-01-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-30 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2022-07-15 tilføjes Bestyrelse: Linn Ida Clabburn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2022-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 82.398,00 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-15 tilføjes Legale ejere: Thinktwice Holding ApS, Inter IKEA Development B.V., Herbs Holding ApS (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-14 fjernes Legale ejere: Herbs Holding ApS, Thinktwice Holding ApS (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-15 tilføjes Reelle ejere: Troels Grene (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-14 fjernes Reelle ejere: Troels Grene (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-15 tilføjes Vedtægter: 2022-07-15 (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af to direktører i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2022-01-05 tilføjes Vedtægter: 2022-01-05 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-01-01 tilføjes Direktion: Brian Ottar Olsen (direktør) (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2021-06-29 tilføjes Vedtægter: 2021-06-29 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2021-06-29 fjernes Bestyrelse: Simon Kolff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 59.510,60 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2021-02-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2021-02-04 tilføjes Vedtægter: 2021-02-04 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2020-11-03 tilføjes Legale ejere: Thinktwice Holding ApS, SHIFT Holding ApS (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2020-11-02 fjernes Legale ejere: SHIFT Holding ApS, Thinktwice Holding ApS (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gydevang 4, 3450 Allerød (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Gydevang 4, 3450 Allerød (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 tilføjes Kontaktoplysninger: troels@flow-loop.com (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-07 fjernes Kontaktoplysninger: info@flow-loop.com (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-07-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den administrerende direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2020-07-10 tilføjes Bestyrelse: Brian Ottar Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2020-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 58.800,20 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2020-07-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2020-07-10 tilføjes Legale ejere: Herbs Holding ApS (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2020-07-10 tilføjes Vedtægter: 2020-07-10 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2020-07-10 fjernes Direktion: Simon Kolff (direktør) (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-05-20 tilføjes Bestyrelse: Bettina Holst Sherain (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2020-02-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-31 tilføjes Bestyrelse: Simon Kolff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2020-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 42.285,80 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-01-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-01-31 tilføjes Navne: FLOW-LOOP ApS (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-01-30 fjernes Navne: FLOW-LOOP IVS (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-01-31 tilføjes Vedtægter: 2020-01-31 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-01-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 13.214,00 (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-12-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-12-12 tilføjes Vedtægter: 2019-12-12 (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-12-12 fjernes Reelle ejere: Simon Kolff (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gydevang 4, 3450 Allerød (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2019-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ågade 106, kl. tv., 2200 København N (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-21 tilføjes Kapital (Kapital): 7.852,00 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-08-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-08-21 tilføjes Legale ejere: Troels Grene, Simon Kolff, Thinktwice Holding ApS (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-08-21 fjernes Legale ejere: Troels Grene, Simon Kolff (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-08-20 fjernes Legale ejere: Simon Kolff, Thinktwice Holding ApS, Troels Grene (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-08-21 tilføjes Reelle ejere: Simon Kolff, Troels Grene (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-08-20 fjernes Reelle ejere: Simon Kolff, Troels Grene (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-08-21 tilføjes Vedtægter: 2019-08-21 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-07-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ågade 106, kl. tv., 2200 København N (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Dannebrogsgade 13, 2. TH., 1660 København V (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Hjemmeside: https://flow-loop.com (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Kontaktoplysninger: info@flow-loop.com (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-19 tilføjes Direktion: Troels Grene (adm. dir.) (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2018-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 3.798,00 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2018-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2018-12-19 tilføjes Legale ejere: Simon Kolff, Thinktwice Holding ApS, Troels Grene (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2018-12-19 tilføjes Reelle ejere: Troels Grene (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2018-12-19 tilføjes Vedtægter: 2018-12-19 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-08-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dannebrogsgade 13, 2. TH., 1660 København V (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2016-09-26 tilføjes Direktion: Simon Kolff (direktør) (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2016-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed vedrørende udvikling, produktion og salg af udstyr til vand- og energibesparelse samt andre aktiviteter, som er i naturlig tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-26 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-26 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000,00 (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2016-09-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-26 tilføjes Legale ejere: SHIFT Holding ApS (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2016-09-26 tilføjes Navne: FLOW-LOOP IVS (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2016-09-26 tilføjes Reelle ejere: Simon Kolff (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2016-09-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2016-09-26 tilføjes Stiftere: SHIFT Holding ApS (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2016-09-26 tilføjes Vedtægter: 2016-09-26 (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2016-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2016-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-29)