Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Navne | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-28 tilføjes Binavne: Cassetta ApS (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-26 tilføjes Vedtægter: 2024-02-26 (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2023-06-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-27 tilføjes Legale ejere: Atlant Kapital ApS (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-27 fjernes Legale ejere: Stefan Thorsteinsson, Cecilie Nellemann (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krystalgade 7, 1., 1172 København K (offentliggjort 2020-01-01)
Den 2019-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Guldbergsgade 118, st. th., 2200 København N (offentliggjort 2020-01-01)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-05-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-08 tilføjes Navne: Studio Atlant ApS (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-07 fjernes Navne: Studio Atlant IVS (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-08 tilføjes Vedtægter: 2018-05-08 (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2018-05-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Guldbergsgade 118, st. th., 2200 København N (offentliggjort 2020-01-01)
Den 2016-09-27 tilføjes Direktion: Stefan Thorsteinsson (direktør) (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve grafisk design virksomhed, herunder typografiske pro-jekter i alle skalaer og medier samt hermed anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-27 (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-27 tilføjes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 8.000,00 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2016-09-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-27 tilføjes Legale ejere: Stefan Thorsteinsson, Cecilie Nellemann (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2016-09-27 tilføjes Navne: Studio Atlant IVS (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2016-09-27 tilføjes Reelle ejere: Stefan Thorsteinsson, Cecilie Nellemann (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2016-09-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-27 tilføjes Stiftere: Stefan Thorsteinsson, Cecilie Nellemann (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-27 tilføjes Vedtægter: 2016-09-27 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2016-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2016-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-28)