Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Navne | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Kapital | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2016-11-04 sletter virksomheden Ejerskaber: AUTOC A/S. (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2023-01-24 tilføjes Navne: Holm´s Garage ApS (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2023-01-23 fjernes Navne: Holm´s Garage Holding ApS (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2023-01-24 tilføjes Vedtægter: 2023-01-24 (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2022-11-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-10-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-10-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hannerupvej 230, 9500 Hobro (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindumvej 3, 9500 Hobro (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 tilføjes Kontaktoplysninger: ragbugs@gmail.com (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-22 tilføjes Navne: Holm´s Garage Holding ApS (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2021-03-21 fjernes Navne: Holm´s Garage Holding IVS (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-22 tilføjes Vedtægter: 2021-03-22 (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2021-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-11-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindumvej 3, 9500 Hobro (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2016-09-27 tilføjes Direktion: Lars Holm Jensen (direktør) (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-27 (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2016-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2016-09-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-27 tilføjes Legale ejere: Lars Holm Jensen (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2016-09-27 tilføjes Navne: Holm´s Garage Holding IVS (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2016-09-27 tilføjes Reelle ejere: Lars Holm Jensen (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2016-09-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-27 tilføjes Stiftere: Lars Holm Jensen (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-27 tilføjes Vedtægter: 2016-09-27 (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2016-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2016-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-28)