Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Tagensvej 253, 2. th., 2400 København NV (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-27 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-06 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-06 fjernes Kontaktoplysninger: kbh1993@hotmail.com (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-06 fjernes Navne: JS Total Service IVS (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-06 fjernes Stiftere: Ahmad Javad Sahebdel (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-04-10 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tagensvej 253, 2. th., 2400 København NV (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Tagensvej 253, 2. th., 2400 København NV (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2017-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-30)
Den 2017-10-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-12-30)
Den 2017-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-30)
Den 2017-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-30 fjernes Direktion: Ahmad Javad Sahebdel (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-01-05 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2017-01-04 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2016-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tagensvej 253, 2. th., 2400 København NV (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2016-09-27 tilføjes Direktion: Ahmad Javad Sahebdel (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2016-09-27 tilføjes Formål: virksomhedens formål er at udføre de store eller små renoverings arbejder på byge pladser eller hos de private (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2016-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2016-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-27 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2016-09-27 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2016-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000,00 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2016-09-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2016-09-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2016-09-27 tilføjes Kontaktoplysninger: kbh1993@hotmail.com (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2016-09-27 tilføjes Navne: JS Total Service IVS (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2016-09-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2016-09-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2016-09-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2016-09-27 tilføjes Stiftere: Ahmad Javad Sahebdel (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2016-09-27 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2016-09-27 tilføjes Vedtægter: 2016-09-27 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2016-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2016-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-30)