Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2016-09-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: City Guld ApS. (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-09-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2016-10-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ESBJERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2016-09-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2016-09-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2016-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 82, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-26 tilføjes Direktion: Haris Sabanagic (direktør) (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-26 (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-26 tilføjes Legale ejere: Haris Sabanagic (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-26 tilføjes Navne: Hsab Holding ApS (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-26 tilføjes Reelle ejere: Haris Sabanagic (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2016-09-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-26 tilføjes Stiftere: Haris Sabanagic (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-26 tilføjes Vedtægter: 2016-09-26 (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-27)