Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2016-09-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Phiro A/S. (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-04-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Phiro A/S. (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2020-03-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-12-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-12-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Havnevej 38, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-21 tilføjes Direktion: Mogens Lykkegaard Hansen (direktør) (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2016-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-21 tilføjes Legale ejere: Mogens Lykkegaard Hansen (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2016-09-21 tilføjes Navne: Mogens Hansen Holding 2016 ApS (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-21 tilføjes Reelle ejere: Mogens Lykkegaard Hansen (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2016-09-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2016-09-21 tilføjes Stiftere: Mogens Lykkegaard Hansen (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-21 tilføjes Vedtægter: 2016-09-21 (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-27)