Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Ramsvej 46, 3200 Helsinge (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-01 (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-21 fjernes Legale ejere: Peter Christian Ryskin, Jesper Karbæk Ryskin (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-21 fjernes Navne: Ryskin Group IVS (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-21 fjernes Reelle ejere: Peter Christian Ryskin (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-21 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-21 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-21 fjernes Stiftere: Peter Christian Ryskin (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-08-29 fjernes Direktion: Peter Christian Ryskin (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-02-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ramsvej 46, 3200 Helsinge (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2018-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 21, 4000 Roskilde (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-02-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 21, 4000 Roskilde (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2017-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Enøvej 7, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2016-10-01 tilføjes Direktion: Peter Christian Ryskin (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2016-10-01 tilføjes Legale ejere: Peter Christian Ryskin, Jesper Karbæk Ryskin (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2016-10-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Christian Ryskin (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2016-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2016-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enøvej 7, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2016-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i andre virksomheder og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2016-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2016-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-01 (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2016-09-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000,00 (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2016-09-20 tilføjes Navne: Ryskin Group IVS (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2016-09-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2016-09-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2016-09-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2016-09-20 tilføjes Stiftere: Peter Christian Ryskin (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2016-09-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2016-09-20 tilføjes Vedtægter: 2016-09-20 (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2016-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-11-23)