Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Øresunds Alle 16, 1. tv., 2791 Dragør (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 fjernes Binavne: RL Revision ApS (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 fjernes Direktion: Lise Lotte Haislund Larsen (direktør) (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-01 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-11-24 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 fjernes Kontaktoplysninger: EllieogDuffysmor@gmail.com (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 fjernes Legale ejere: Fode ApS (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 fjernes Navne: Egedal Revision, Godkendt revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 fjernes Reelle ejere: Lise Lotte Haislund Larsen (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 fjernes Stiftere: Lise Lotte Haislund Larsen (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-11-30 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-11-24 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-22 tilføjes Direktion: Lise Lotte Haislund Larsen (direktør) (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-11-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-11-22 tilføjes Vedtægter: 2022-11-22 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-09-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-06-30 fjernes Direktion: Lise Lotte Haislund Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2021-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øresunds Alle 16, 1. tv., 2791 Dragør (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2021-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhus Alle 13, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-29 tilføjes Kontaktoplysninger: EllieogDuffysmor@gmail.com (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2021-09-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-07-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-10-03 tilføjes Legale ejere: Fode ApS (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2016-10-02 fjernes Legale ejere: Lise Lotte Haislund Larsen (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-10-03 tilføjes Reelle ejere: Lise Lotte Haislund Larsen (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2016-09-28 tilføjes Navne: Egedal Revision, Godkendt revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2016-09-27 fjernes Navne: Egedal Revision ApS, Godkendt revisionsanpartselskab (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-22 tilføjes Navne: Egedal Revision ApS, Godkendt revisionsanpartselskab (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhus Alle 13, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2016-09-22 tilføjes Binavne: RL Revision ApS (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2016-09-22 tilføjes Direktion: Lise Lotte Haislund Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2016-09-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive revisionsvirksomhed, rådgivning samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2016-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2016-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-01 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2016-09-22 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2016-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2016-09-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2016-09-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2016-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2016-09-22 tilføjes Legale ejere: Lise Lotte Haislund Larsen (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-09-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2016-09-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2016-09-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2016-09-22 tilføjes Stiftere: Lise Lotte Haislund Larsen (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2016-09-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2016-09-22 tilføjes Vedtægter: 2016-09-22 (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2016-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2016-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-25)