Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Binavne | ||||
Formål | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Markvænget 26, 9600 Aars (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Tulipanhaven 26, st., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 tilføjes Hjemmeside: Skier.dk (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-11 fjernes Hjemmeside: betbetter.dk (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-14 tilføjes Binavne: Skier ApS, Dinwebdesigner ApS, Betbetter ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 fjernes Binavne: Sportbetexpert IVS, Learnsportbetting IVS, Esportbetexpert IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive trafik til websteder med reklame aftaler, sælge produkter i Sportsbranchen via internethandel, lave webdesign og online markedsføring, for små og mellemstore virksomheder direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, at drive virksomhed inden for betting og spille branchen samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Navne: JS Digital ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 fjernes Navne: Betbetter IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Vedtægter: 2021-10-14 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-04-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tulipanhaven 26, st., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllestien 3, 9640 Farsø (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllestien 3, 9640 Farsø (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Danmarksgade 53, 1. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-06-02)
Den 2019-06-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-11 tilføjes Kontaktoplysninger: Jespersoekbaek@gmail.com (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-10 fjernes Kontaktoplysninger: support@betbetter.dk (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-09 tilføjes Binavne: Sportbetexpert IVS, Learnsportbetting IVS, Esportbetexpert IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danmarksgade 53, 1. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-06-02)
Den 2018-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 21, 1264 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-04-04 tilføjes Direktion: Jesper Søkbæk Sørensen (direktør) (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-04 fjernes Direktion: Christian Højbo Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-04 tilføjes Legale ejere: Jesper Søkbæk Sørensen (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-04 fjernes Legale ejere: Christian Møller Holding ApS, Christian Højbo Møller (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-04-04 tilføjes Reelle ejere: Jesper Søkbæk Sørensen (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-04 fjernes Reelle ejere: Christian Højbo Møller (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-04 tilføjes Vedtægter: 2018-04-04 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-03-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 21, 1264 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-09-24 tilføjes Direktion: Christian Højbo Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2016-09-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, at drive virksomhed inden for betting og spille branchen samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2016-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-24 (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-09-24 tilføjes Hjemmeside: betbetter.dk (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-09-24 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2016-09-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-09-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-09-24 tilføjes Kontaktoplysninger: support@betbetter.dk (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-09-24 tilføjes Legale ejere: Christian Møller Holding ApS, Christian Højbo Møller (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2016-09-24 tilføjes Navne: Betbetter IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2016-09-24 tilføjes Reelle ejere: Christian Højbo Møller (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2016-09-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-09-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-09-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-09-24 tilføjes Stiftere: Christian Møller Holding ApS (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-09-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-09-24 tilføjes Vedtægter: 2016-09-24 (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2016-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2016-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-24)