Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Reelle ejere | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2022-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Høkerboderne 8, 1712 København V (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-14 fjernes Direktion: Jonas Winther Kvist (direktør) (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-23 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-14 fjernes Hjemmeside: https://khora-vr.com/khora-care/ (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-14 fjernes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-14 fjernes Kontaktoplysninger: jonas@khoravr.com (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-14 fjernes Legale ejere: JKV Holding ApS, Khora ApS (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-14 fjernes Navne: Khora Care IVS (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-14 fjernes Stiftere: Khora ApS, JKV Holding ApS (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høkerboderne 8, 1712 København V (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2018-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyongade 6, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 tilføjes Hjemmeside: https://khora-vr.com/khora-care/ (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2018-05-29 fjernes Hjemmeside: http://www.khora-vr.com/care/ (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2017-10-23 fjernes Legale ejere: Jonas Winther Kvist, Simon Max Bloch Lajboschitz (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-23 fjernes Reelle ejere: Jonas Winther Kvist, Simon Max Bloch Lajboschitz (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2016-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyongade 6, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2016-09-23 tilføjes Direktion: Jonas Winther Kvist (direktør) (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2016-09-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at skabe virtual reality oplevelser til ældre og demente. Målet er at kunne skabe en bedre tilværelse for ældre og demente. Oplevelserne har bl.a. til formål at føre til øget livskvalitet. (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2016-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2016-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-23 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2016-09-23 tilføjes Hjemmeside: http://www.khora-vr.com/care/ (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2016-09-23 tilføjes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2016-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2016-09-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2016-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2016-09-23 tilføjes Kontaktoplysninger: jonas@khoravr.com (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2016-09-23 tilføjes Legale ejere: Jonas Winther Kvist, Simon Max Bloch Lajboschitz, JKV Holding ApS, Khora ApS (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2016-09-23 tilføjes Navne: Khora Care IVS (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2016-09-23 tilføjes Reelle ejere: Jonas Winther Kvist, Simon Max Bloch Lajboschitz (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2016-09-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2016-09-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2016-09-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2016-09-23 tilføjes Stiftere: Khora ApS, JKV Holding ApS (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2016-09-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktion. (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2016-09-23 tilføjes Vedtægter: 2016-09-23 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2016-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2016-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-14)