Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Reelle ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-09-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nikotino ApS. (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næsbyvej 64, 9681 Ranum (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Næsbyvej 64, 9681 Ranum (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-18 tilføjes Reelle ejere: Bo Vuust Pedersen (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2016-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næsbyvej 64, 9681 Ranum (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-09-12 tilføjes Direktion: Bo Vuust Pedersen (direktør) (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-12 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2016-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-12 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-12 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-12 tilføjes Legale ejere: Bo Vuust Pedersen (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2016-09-12 tilføjes Navne: DK Holdingselskab ApS (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-12 tilføjes Stiftere: Bo Vuust Pedersen (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-12 tilføjes Vedtægter: 2016-09-12 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-23)