Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2016-10-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tandlægeselskabet Godt Smil Frederikshavn ApS. (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2023-07-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-06-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugholm 2, 9970 Strandby (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 tilføjes Direktion: Miklas Götz Schiereck (direktør) (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i tandlægeaktie- eller anpartsselskaber. (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-23 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 tilføjes Legale ejere: Miklas Götz Schiereck (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2016-09-23 tilføjes Navne: Tandlægeselskabet Miklas Schiereck Holding ApS (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 tilføjes Reelle ejere: Miklas Götz Schiereck (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2016-09-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2016-09-23 tilføjes Stiftere: Miklas Götz Schiereck (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 tilføjes Vedtægter: 2016-09-23 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-23)