Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Formål | ||||
Bibranche | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-11-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-11-28 tilføjes Vedtægter: 2022-11-28 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-09-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at havfiskeri, Tømre og snedkervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Bibranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 tilføjes Vedtægter: 2021-02-19 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2020-10-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-18 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive havfiskeri og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2019-02-15 tilføjes Hovedbranche: Havfiskeri (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-14 fjernes Hovedbranche: Fiskeforretninger (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-15 tilføjes Vedtægter: 2019-02-15 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Springstrup 17, 4300 Holbæk (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-22 tilføjes Direktion: Anette Strøh Bartholdy (adm. dir.) (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er handel med fisk og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2016-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-22 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-22 tilføjes Hovedbranche: Fiskeforretninger (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2016-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2016-09-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2016-09-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-22 tilføjes Kontaktoplysninger: cafesvanen@msn.com (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-22 tilføjes Legale ejere: Anette Strøh Bartholdy (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-09-22 tilføjes Navne: Fjordens ApS (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-22 tilføjes Reelle ejere: Anette Strøh Bartholdy (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2016-09-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-22 tilføjes Stiftere: Anette Strøh Bartholdy (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-22 tilføjes Vedtægter: 2016-09-22 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2016-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-23)