Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | Bibranche | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-30 tilføjes Vedtægter: 2024-07-30 (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-16 tilføjes Vedtægter: 2023-11-16 (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2023-05-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og kommercialisere letvægts-vindmøller og associerede produkter. (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en af selskabets direktører eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-15 tilføjes Bestyrelse: Anders Borne Fauerskov (formand) (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-15 tilføjes Direktion: Christoffer Sigshøj (direktør) (offentliggjort 2023-06-04)
Den 2023-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 73.492,00 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-15 tilføjes Legale ejere: BRUUN OKHOLM HOLDING ApS, Chris Capital ApS, LETS KICK A/S (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-14 fjernes Legale ejere: BRUUN OKHOLM HOLDING ApS, Chris Capital ApS (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-15 tilføjes Reelle ejere: Andreas Bruun Okholm (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-14 fjernes Reelle ejere: Andreas Bruun Okholm (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-15 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-15 tilføjes Vedtægter: 2023-05-15 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-05-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 59.268,00 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2022-09-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2022-09-15 tilføjes Legale ejere: Chris Capital ApS, Unfair Advantage AB (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2022-09-14 fjernes Legale ejere: Unfair Advantage AB (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-09-15 tilføjes Reelle ejere: Andreas Bruun Okholm (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2022-09-15 fjernes Reelle ejere: Nils Gustaf Kugelberg (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-09-14 fjernes Reelle ejere: Andreas Bruun Okholm (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-09-15 tilføjes Vedtægter: 2022-09-15 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2022-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maskinvej 5, 2860 Søborg (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 tilføjes Kontaktoplysninger: info@kitex.tech (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2021-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2021-05-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2021-05-06 tilføjes Navne: KiteX ApS (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-05 fjernes Navne: KiteX IVS (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-06 tilføjes Vedtægter: 2021-05-06 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2021-05-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-04-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1.025,00 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2020-05-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2020-05-15 tilføjes Vedtægter: 2020-05-15 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2020-04-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2019-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Diplomvej 373, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Diplomvej 373, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2018-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Cumberlandsgade 4, 3. tv., 2300 København S (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cumberlandsgade 4, 3. tv., 2300 København S (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2018-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 21, 7., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-05-23 tilføjes Legale ejere: Unfair Advantage AB, BRUUN OKHOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2018-05-22 fjernes Legale ejere: BRUUN OKHOLM HOLDING ApS, Unfair Advantage AB (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-23 tilføjes Reelle ejere: Andreas Bruun Okholm, Nils Gustaf Kugelberg (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-07-31 tilføjes Hjemmeside: kitex.tech (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-07-30 fjernes Hjemmeside: kites.tech (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-07-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Legale ejere: Unfair Advantage AB (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2017-07-31 tilføjes Vedtægter: 2017-07-31 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 21, 7., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Cumberlandsgade 4, 3. tv., 2300 København S (offentliggjort 2017-02-08)
Den 2017-02-08 tilføjes Hjemmeside: kites.tech (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2016-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cumberlandsgade 4, 3. tv., 2300 København S (offentliggjort 2017-02-08)
Den 2016-09-22 tilføjes Bibranche: Fremstilling af vindmøller og dele hertil (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-09-22 tilføjes Direktion: Andreas Bruun Okholm (adm. dir.) (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-09-22 tilføjes Formål: Virksomheden formål er at udvikle drage vind turbiner. (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2016-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-22 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-09-22 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2016-09-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2016-09-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-09-22 tilføjes Legale ejere: BRUUN OKHOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2016-09-22 tilføjes Navne: KiteX IVS (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2016-09-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-09-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-09-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2016-09-22 tilføjes Stiftere: Andreas Bruun Okholm (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-09-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2016-09-22 tilføjes Vedtægter: 2016-09-22 (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2016-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2016-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-22)