Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Legale ejere | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2019-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2019-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2019-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2019-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Agergårdsvej 4, 4420 Regstrup (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2019-05-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2019-05-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-22 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2019-05-22 fjernes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2019-05-22 fjernes Kontaktoplysninger: jrvarmeteknik@gmail.com (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2019-05-22 fjernes Navne: PZ2018 ApS (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2019-05-22 fjernes Reelle ejere: Rasmus Hvidtfeldt Garborg (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2019-05-22 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2019-05-22 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2019-05-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2019-05-22 fjernes Stiftere: RG VVS HOLDING ApS (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2019-05-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2019-05-21 fjernes Legale ejere: RG VVS HOLDING ApS (offentliggjort 2019-07-27)
Den 2019-05-08 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2018-03-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-28 fjernes Direktion: Rasmus Hvidtfeldt Garborg (direktør) (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-06 tilføjes Navne: PZ2018 ApS (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2018-03-05 fjernes Navne: Garborg VVS ApS (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-06 tilføjes Vedtægter: 2018-03-06 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agergårdsvej 4, 4420 Regstrup (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2016-09-22 tilføjes Direktion: Rasmus Hvidtfeldt Garborg (direktør) (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2016-09-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udfører VVS arbejde og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2016-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2016-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-22 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2016-09-22 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2016-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2016-09-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2016-09-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2016-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2016-09-22 tilføjes Kontaktoplysninger: jrvarmeteknik@gmail.com (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2016-09-22 tilføjes Legale ejere: RG VVS HOLDING ApS (offentliggjort 2019-07-27)
Den 2016-09-22 tilføjes Navne: Garborg VVS ApS (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2016-09-22 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Hvidtfeldt Garborg (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2016-09-22 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2016-09-22 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2016-09-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2016-09-22 tilføjes Stiftere: RG VVS HOLDING ApS (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2016-09-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2016-09-22 tilføjes Vedtægter: 2016-09-22 (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2016-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2016-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-04)