Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Kapital | Vedtægter | Tegningsregel | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-08-29 fjernes Bestyrelse: Thomas Woldbye (formand) (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-08-29 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-08-29 fjernes Direktion: Rasmus Hagstad Lund (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-08-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-08-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-20 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-08-29 fjernes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-08-29 fjernes Legale ejere: Copenhagen Airport Hotels A/S (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-08-29 fjernes Navne: Ejendomsselskabet KL Hotel A/S (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-08-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-08-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-08-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-08-29 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-08-29 fjernes Stiftere: Villa CPH Holding A/S (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-08-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-11 tilføjes Bestyrelse: Ulrik Jonas Hellesøe Jessen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-02-11 fjernes Bestyrelse: Henrik Qvist Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2021-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-27 tilføjes Bestyrelse: Thomas Woldbye (formand) (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2021-05-27 fjernes Bestyrelse: Christina Ingeborgrud (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-27 tilføjes Direktion: Rasmus Hagstad Lund (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2021-05-27 fjernes Direktion: Henrik Qvist Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-27 tilføjes Legale ejere: Copenhagen Airport Hotels A/S (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2021-05-27 fjernes Legale ejere: Strawberry Brothers AS (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2021-05-27 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-27 fjernes Reelle ejere: Petter Anker Stordalen (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-04-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2019-11-04 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2019-11-04 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-10-18 tilføjes Bestyrelse: Mads Breder Koch (formand) (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2019-10-18 fjernes Bestyrelse: Petter Anker Stordalen (formand) (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-17 fjernes Bestyrelse: Mads Breder Koch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-18 tilføjes Direktion: Henrik Qvist Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2019-10-18 fjernes Direktion: Mads Breder Koch (direktør) (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-28 tilføjes Bestyrelse: Mads Breder Koch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-03-28 fjernes Bestyrelse: Carl Marcus Carlsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-03-27 fjernes Bestyrelse: Mads Breder Koch (formand) (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-03-28 tilføjes Direktion: Mads Breder Koch (direktør) (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-03-28 fjernes Direktion: Carl Marcus Carlsson (direktør) (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2018-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2018-10-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2018-10-26 tilføjes Vedtægter: 2018-10-26 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2018-09-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2018-09-25 tilføjes Vedtægter: 2018-09-25 (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-05-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-05-15 tilføjes Vedtægter: 2018-05-15 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-04-30 tilføjes Legale ejere: Strawberry Brothers AS (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2018-04-30 fjernes Legale ejere: Strawberry Fields AS (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-04-30 tilføjes Reelle ejere: Petter Anker Stordalen (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2018-04-29 fjernes Reelle ejere: Petter Anker Stordalen (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-04-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2017-09-08 tilføjes Bestyrelse: Petter Anker Stordalen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2017-09-08 fjernes Bestyrelse: Sara Christina Petersdotter Heiner Asplund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-03-27 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet KL Hotel A/S (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2017-03-26 fjernes Navne: Ejendomsselskabet PN Hotel A/S (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-27 tilføjes Vedtægter: 2017-03-27 (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2017-02-17 tilføjes Legale ejere: Strawberry Fields AS (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2017-02-17 fjernes Legale ejere: Villa CPH Holding A/S (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2016-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2016-09-20 tilføjes Bestyrelse: Sara Christina Petersdotter Heiner Asplund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2016-09-20 tilføjes Direktion: Carl Marcus Carlsson (direktør) (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2016-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, at eje og drive fast ejendom samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2016-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2016-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-20 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2016-09-20 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2016-09-20 tilføjes Legale ejere: Villa CPH Holding A/S (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2016-09-20 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet PN Hotel A/S (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-09-20 tilføjes Reelle ejere: Petter Anker Stordalen (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2016-09-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2016-09-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2016-09-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2016-09-20 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2016-09-20 tilføjes Stiftere: Villa CPH Holding A/S (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2016-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2016-09-20 tilføjes Vedtægter: 2016-09-20 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2016-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-27)