Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2022-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Skarresøvej 6, 8560 Kolind (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-29 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-29 fjernes Kontaktoplysninger: lonebuur1974@gmail.com (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-29 fjernes Navne: Årgang 2010 (+/-) på KC (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-29 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2019-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skarresøvej 6, 8560 Kolind (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2019-12-21 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2019-12-21 tilføjes Kontaktoplysninger: lonebuur1974@gmail.com (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2019-12-21 tilføjes Navne: Årgang 2010 (+/-) på KC (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2019-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2019-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Skarresøvej 6, 8560 Kolind (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 fjernes Kontaktoplysninger: lonebuur1974@gmail.com (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 fjernes Navne: Årgang 2010 (+/-) på KC (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skarresøvej 6, 8560 Kolind (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Skarresøvej 6, 8560 Kolind (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2016-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skarresøvej 6, 8560 Kolind (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2016-09-21 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2016-09-21 tilføjes Kontaktoplysninger: lonebuur1974@gmail.com (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2016-09-21 tilføjes Navne: Årgang 2010 (+/-) på KC (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2016-09-21 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-09-24)