Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Anders Nørgaard | 19.09.2016 | |
SØREN BRANDI ApS (CVR 28098642) | NORMAL | 19.09.2016 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Tomas Søe Lykke | 01.01.2018 | 19.01.2021 | 20,00-24,99% | 20,00 % |
Søren Brandi-Hansen | 01.01.2018 | 19.01.2021 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Søren Brandi-Hansen | 13.12.2016 | 31.12.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Anders Nørgaard | 19.09.2016 | 19.01.2021 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
SØREN BRANDI ApS (CVR 28098642) | 19.09.2016 | 13.12.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |