Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2019-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Vennemindevej 38, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 fjernes Direktion: Saad Afzal (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-01 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 fjernes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 fjernes Legale ejere: Saad Afzal (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 fjernes Navne: Miezio Pizza IVS (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 fjernes ObligatoriskEmail: saaddk@gmail.com (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 fjernes Reelle ejere: Saad Afzal (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 fjernes Stiftere: Saad Afzal (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-10-11 tilføjes Reelle ejere: Saad Afzal (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-11-22 tilføjes Navne: Miezio Pizza IVS (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-11-21 fjernes Navne: Marmaris Pizzaria IVS (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-22 tilføjes Vedtægter: 2016-11-22 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-10-08 tilføjes Legale ejere: Saad Afzal (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-10-01 tilføjes Direktion: Saad Afzal (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vennemindevej 38, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-09-19 tilføjes Formål: Virksomheden er et pizzaria, der sælger pizzaer og varm mad (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-01 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-09-19 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-09-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-09-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-09-19 tilføjes Navne: Marmaris Pizzaria IVS (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-09-19 tilføjes ObligatoriskEmail: saaddk@gmail.com (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-09-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-09-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-09-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-09-19 tilføjes Stiftere: Saad Afzal (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-09-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-09-19 tilføjes Vedtægter: 2016-09-19 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-09-19 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-21)