Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-09-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AASTRUP VOGNMANDSFORRETNING A/S. (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanningehuse 25, 5600 Faaborg (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-20 tilføjes Direktion: Kjeld Nielsen (direktør) (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andres selskaber, samt anden formueforvaltning. (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-20 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-20 tilføjes Kontaktoplysninger: aastrupvognmand@hotmail.com (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-20 tilføjes Legale ejere: Kjeld Nielsen (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-20 tilføjes Navne: Kjeld Nielsen Aastrup Holding ApS (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-20 tilføjes Reelle ejere: Kjeld Nielsen (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2016-09-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-20 tilføjes Stiftere: Kjeld Nielsen (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-20 tilføjes Vedtægter: 2016-09-20 (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-21)