Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 21, 6740 Bramming (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 21, 6740 Bramming (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 21, 6740 Bramming (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-20 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 fjernes Legale ejere: Simon Duesberg Jensen, Dennis Bruun Ninn-Jochumsen (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 fjernes Navne: DS - Tech ApS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 fjernes Reelle ejere: Simon Duesberg Jensen, Dennis Bruun Ninn-Jochumsen (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 fjernes Stiftere: Simon Duesberg Jensen, Dennis Bruun Ninn-Jochumsen (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-09)
Den 2022-04-08 Statstidende Dekret
Den 2021-10-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-04-09)
Den 2021-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-09)
Den 2021-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-01-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 fjernes Direktion: Simon Duesberg Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-06-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 21, 6740 Bramming (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 21, 6740 Bramming (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 21, 6740 Bramming (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderparken 18, 6740 Bramming (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderparken 18, 6740 Bramming (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-09-20 tilføjes Direktion: Simon Duesberg Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2016-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med mandskabsudlejning, elektrikerarbejde, industriautomation offshore og onshore samt anden hermed forbundet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-20 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-09-20 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-09-20 tilføjes Legale ejere: Simon Duesberg Jensen, Dennis Bruun Ninn-Jochumsen (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-09-20 tilføjes Navne: DS - Tech ApS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-09-20 tilføjes Reelle ejere: Simon Duesberg Jensen, Dennis Bruun Ninn-Jochumsen (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-09-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-09-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-09-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-09-20 tilføjes Stiftere: Simon Duesberg Jensen, Dennis Bruun Ninn-Jochumsen (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2016-09-20 tilføjes Vedtægter: 2016-09-20 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2016-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-21)