Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjorddalen 26, 6000 Kolding (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolevænget 15, 6000 Kolding (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2019-12-31 fjernes Hovedbranche: Indretningsarkitekter og rumdesign (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolevænget 15, 6000 Kolding (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2016-09-20 tilføjes Direktion: Trine Bjørn Strøh (direktør) (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, handel mm. (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-20 (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Hovedbranche: Indretningsarkitekter og rumdesign (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Legale ejere: Trine Bjørn Strøh, KDA HOLDING, KOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2016-09-20 tilføjes Navne: Fjorddalen 26 ApS (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Reelle ejere: Trine Bjørn Strøh, Kenneth Dam (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2016-09-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Stiftere: Trine Bjørn Strøh, KDA HOLDING, KOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Vedtægter: 2016-09-20 (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-20)