Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Formål | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-23 tilføjes Direktion: Troels Knut Rørbæk Askerud (direktør) (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-23 fjernes Direktion: Per Braginski (direktør) (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med investering og rådgivning samt handel og service og enhver anden aktivitet forbundet hermed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-23 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-22 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-23 tilføjes Legale ejere: EMPORIUM 1 ApS (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-23 fjernes Legale ejere: 141212 Holding ApS (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-22 fjernes Legale ejere: EMPORIUM 1 ApS (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-23 tilføjes Reelle ejere: Troels Knut Rørbæk Askerud (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-23 fjernes Reelle ejere: Per Braginski (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-22 fjernes Reelle ejere: Troels Knut Rørbæk Askerud (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-23 tilføjes Vedtægter: 2019-10-23 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-23 fjernes Bestyrelse: Per Braginski (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2017-01-25 tilføjes Bestyrelse: Per Braginski (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2017-01-25 tilføjes Vedtægter: 2017-01-25 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2016-12-31 tilføjes Legale ejere: EMPORIUM 1 ApS (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2016-12-31 fjernes Legale ejere: Star Box Holding A/S (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-12-31 tilføjes Reelle ejere: Troels Knut Rørbæk Askerud (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2016-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 10, 4., 1100 København K (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Direktion: Per Braginski (direktør) (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2016-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med digitale løsninger og oplevelser samt handel og service og enhver anden aktivitet forbundet hermed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2016-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-20 (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Legale ejere: Star Box Holding A/S, 141212 Holding ApS (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-09-20 tilføjes Navne: Eye oh ApS (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Reelle ejere: Per Braginski (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2016-09-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Stiftere: Star Box Holding A/S, 141212 Holding ApS (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-09-20 tilføjes Vedtægter: 2016-09-20 (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-20)