Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-29 tilføjes Navne: Microbes.dk / Vand i Balance ApS (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2023-12-28 fjernes Navne: Vand i Balance ApS (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2023-12-29 tilføjes Vedtægter: 2023-12-29 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-01 tilføjes Legale ejere: Poul Hauberg-Jensen (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-08-01 fjernes Legale ejere: Mogens Bjørn Nielsen (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-08-01 tilføjes Reelle ejere: Poul Hauberg-Jensen (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-08-01 fjernes Reelle ejere: Mogens Bjørn Nielsen (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-08-01 fjernes Direktion: Mogens Bjørn Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-07-31 fjernes Legale ejere: Poul Hauberg-Jensen (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-07-31 fjernes Reelle ejere: Poul Hauberg-Jensen (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-03-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-06-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-12 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-10 tilføjes Legale ejere: Poul Hauberg-Jensen, Mogens Bjørn Nielsen (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2018-06-10 fjernes Legale ejere: Lars Arthur Briggs (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-09 fjernes Legale ejere: Poul Hauberg-Jensen, Mogens Bjørn Nielsen (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-10 tilføjes Reelle ejere: Poul Hauberg-Jensen, Mogens Bjørn Nielsen (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2018-06-10 fjernes Reelle ejere: Lars Arthur Briggs (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-09 fjernes Reelle ejere: Poul Hauberg-Jensen, Mogens Bjørn Nielsen (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-10 fjernes Direktion: Lars Arthur Briggs (direktør) (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-20 tilføjes Legale ejere: Poul Hauberg-Jensen, Mogens Bjørn Nielsen, Lars Arthur Briggs (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2016-09-20 tilføjes Reelle ejere: Poul Hauberg-Jensen, Mogens Bjørn Nielsen, Lars Arthur Briggs (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2016-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spangsbjerggade 7, 2. th., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-10 tilføjes Direktion: Lars Arthur Briggs (direktør) (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2016-09-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg, rådgivning og service ifm optimering af naturlige ecosystemers balance især søer, vandhuller, regnvandsbassiner og lignende.. (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-10 (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-10 tilføjes Hovedbranche: Vandforsyning (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-10 tilføjes Kontaktoplysninger: poul.hauberg@gmail.com (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-10 tilføjes Navne: Vand i Balance ApS (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2016-09-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2016-09-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2016-09-10 tilføjes Stiftere: Poul Hauberg-Jensen, Mogens Bjørn Nielsen, Lars Arthur Briggs (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-10 tilføjes Vedtægter: 2016-09-10 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2016-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-20)