Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Ejerskaber | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-19 fjernes Direktion: Rasmus Thyregod Kristensen (direktør) (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2016-09-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Winnershape ApS. (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ægirsvej 29, 3. tv., 8920 Randers NV (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ægirsvej 31, 3. mf., 8920 Randers NV (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 tilføjes Kontaktoplysninger: Rasmus@thyregod.eu (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-15 fjernes Kontaktoplysninger: rtk@LuxSpirits.dk (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2022-07-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-13 tilføjes Kontaktoplysninger: rtk@LuxSpirits.dk (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2017-12-12 fjernes Kontaktoplysninger: rtk@tk-invest.dk (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-11-01 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Thyregod Kristensen (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2016-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ægirsvej 31, 3. mf., 8920 Randers NV (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2016-09-20 tilføjes Direktion: Rasmus Thyregod Kristensen (direktør) (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2016-09-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-20 (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Kontaktoplysninger: rtk@tk-invest.dk (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2016-09-20 tilføjes Legale ejere: Rasmus Thyregod Kristensen (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2016-09-20 tilføjes Navne: TK. Holding ApS (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Stiftere: Rasmus Thyregod Kristensen (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2016-09-20 tilføjes Vedtægter: 2016-09-20 (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-19)