Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | Direktion | Revisor | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2016-10-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CASC-HOLDING ApS. (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2017-10-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Greencamp Holding ApS. (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 146, st., 2942 Skodsborg (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-19 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-10 fjernes Legale ejere: Carsten Schlægelberger (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-10 fjernes Navne: CS Green Holding ApS (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-10 fjernes Reelle ejere: Carsten Schlægelberger (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-10 fjernes Stiftere: Carsten Schlægelberger (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-08-22 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2019-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-09-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-08-14 fjernes Direktion: Carsten Schlægelberger (direktør) (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-08-14 fjernes Revisor: BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2018-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 146, st., 2942 Skodsborg (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2018-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 146, 1., 2942 Skodsborg (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 146, 1., 2942 Skodsborg (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2017-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautruphøj 1-3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2017-08-08)
Den 2016-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautruphøj 1-3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2017-08-08)
Den 2016-09-19 tilføjes Direktion: Carsten Schlægelberger (direktør) (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2016-09-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er investering i ejendomme, samt udvikling og investering i grøn energi og løsninger (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2016-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2016-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-19 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2016-09-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2016-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2016-09-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2016-09-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2016-09-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2016-09-19 tilføjes Legale ejere: Carsten Schlægelberger (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2016-09-19 tilføjes Navne: CS Green Holding ApS (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2016-09-19 tilføjes Reelle ejere: Carsten Schlægelberger (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2016-09-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2016-09-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2016-09-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2016-09-19 tilføjes Revisor: BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2016-09-19 tilføjes Stiftere: Carsten Schlægelberger (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2016-09-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2016-09-19 tilføjes Vedtægter: 2016-09-19 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2016-09-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2016-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-14)