Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Tegningsregel | Direktion | ||||
Vedtægter | xbrl | Kapital | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2024-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndermarksvej 2, 4920 Søllested (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-20 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-05 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-10 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-05 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-05 fjernes Kontaktoplysninger: henning.domema@gmail.com (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-05 fjernes Legale ejere: Henning Gjerpe Sørensen (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-05 fjernes Navne: Domema ApS (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-05 fjernes Reelle ejere: Henning Gjerpe Sørensen (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-05 fjernes Stiftere: Henning Gjerpe Sørensen (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2016-09-20 sletter virksomheden Ejerskaber: I/O Scripts IVS. (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2018-01-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Mahero IVS. (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-06-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Mahero IVS. (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2023-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2023-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-01-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2022-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2022-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Direktion: Henning Gjerpe Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2021-11-08 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2021-11-07 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-08 tilføjes Kontaktoplysninger: henning.domema@gmail.com (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2021-11-08 tilføjes Navne: Domema ApS (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2021-11-07 fjernes Navne: Domema Holding ApS (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 tilføjes Vedtægter: 2021-11-08 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2020-03-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2020-03-12 tilføjes Navne: Domema Holding ApS (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2020-03-11 fjernes Navne: Domema Holding IVS (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-12 tilføjes Vedtægter: 2020-03-12 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2020-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2020-03-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-05 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-10 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2019-02-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2019-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2019-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2018-12-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2018-11-28 tilføjes Direktion: Henning Gjerpe Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2018-11-28 fjernes Direktion: Henning Gjerpe Sørensen (direktør) (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2018-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndermarksvej 2, 4920 Søllested (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2016-09-20 tilføjes Direktion: Henning Gjerpe Sørensen (direktør) (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2016-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2016-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2016-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-20 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2016-09-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2016-09-20 tilføjes Legale ejere: Henning Gjerpe Sørensen (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2016-09-20 tilføjes Navne: Domema Holding IVS (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2016-09-20 tilføjes Reelle ejere: Henning Gjerpe Sørensen (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2016-09-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2016-09-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2016-09-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2016-09-20 tilføjes Stiftere: Henning Gjerpe Sørensen (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2016-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2016-09-20 tilføjes Vedtægter: 2016-09-20 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2016-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2016-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-28)