Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Vedtægter | ||||
Reelle ejere | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 5, 1456 København K (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-20 (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-07 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-07 fjernes Legale ejere: FONDEN DIS - DANISH INSTITUTE FOR STUDY ABROAD (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-07 fjernes Navne: Komplementarselskabet Ved Stadsgraven 15 ApS (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-07 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-07 fjernes Stiftere: Gefion Group A/S (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2016-11-15 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S Ved Stadsgraven 15. (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-08-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Direktion: Malene Torp (direktør) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 5, 1456 København K (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2021-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 1., 1100 København K (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-07-16 tilføjes Direktion: Malene Torp (direktør) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2021-07-16 fjernes Direktion: Thomas Færch (direktør) (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-07-16 tilføjes Legale ejere: FONDEN DIS - DANISH INSTITUTE FOR STUDY ABROAD (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2021-07-16 fjernes Legale ejere: Gefion Group A/S (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-07-16 tilføjes Navne: Komplementarselskabet Ved Stadsgraven 15 ApS (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2021-07-15 fjernes Navne: GG Development 5 ApS (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-07-16 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2021-07-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-07-16 tilføjes Vedtægter: 2021-07-16 (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2021-07-16 fjernes Reelle ejere: Anders Refvik Tindbæk, Thomas Færch (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-07 tilføjes Vedtægter: 2018-11-07 (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2018-10-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2018-10-29 fjernes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 1., 1100 København K (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2018-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 2., 1100 København K (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-05-31 tilføjes Vedtægter: 2018-05-31 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2017-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 2., 1100 København K (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2017-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 2., 1100 København K (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2016-11-03 tilføjes Reelle ejere: Thomas Færch (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2016-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 2., 1100 København K (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2016-09-20 tilføjes Direktion: Thomas Færch (direktør) (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2016-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af samt investering i fast ejendom eller ejendomsselskaber og dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-20 (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Legale ejere: Gefion Group A/S (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2016-09-20 tilføjes Navne: GG Development 5 ApS (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2016-09-20 tilføjes Reelle ejere: Anders Refvik Tindbæk (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2016-09-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-09-20 tilføjes Stiftere: Gefion Group A/S (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2016-09-20 tilføjes Vedtægter: 2016-09-20 (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2016-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)