Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | Direktion | Ejerskaber | xbrl | ||||
Binavne | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Legale ejere | Revisor | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 tilføjes Vedtægter: 2024-07-02 (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-07-02 fjernes Direktion: Christopher Lucas Norman Lyngbye (direktør) (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2019-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BFP AF 1.9.1997. VIBORG ApS. (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2019-11-21 sletter virksomheden Ejerskaber: BFP AF 1.9.1997. VIBORG ApS. (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-21 tilføjes Binavne: Roxy Malt Viborg ApS (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-10 tilføjes Direktion: Christopher Lucas Norman Lyngbye (direktør) (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2023-11-10 fjernes Direktion: Rasmus Berger Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-10 tilføjes Vedtægter: 2023-11-10 (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-23 tilføjes Binavne: Rabalder Bar Viborg ApS (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Vedtægter: 2021-03-23 (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2020-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skindergade 7, 1159 København K (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Hemmingsens Gade 36, 1153 København K (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Hemmingsens Gade 36, 1153 København K (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2019-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Dæmningen 44, 1. 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som cocktailbar, bar, restaurant, natklub og café samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-21 tilføjes Legale ejere: Rekom DK Invest ApS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2019-11-21 fjernes Legale ejere: Temabar ApS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2019-11-20 tilføjes Legale ejere: Rekom DK Invest ApS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2019-11-20 fjernes Legale ejere: MADS SKOU HOLDING ApS, Benjamin Louring Gudiksen, Rekom DK Invest ApS (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-20 tilføjes Direktion: Rasmus Berger Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2019-11-20 fjernes Direktion: Heinrich Schrøder (direktør) (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-20 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-20 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-20 tilføjes Vedtægter: 2019-11-20 (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2019-11-20 fjernes Reelle ejere: Mads Skou Pedersen, Heinrich Schrøder, Benjamin Louring Gudiksen, Michael Jul Sørensen, Claus Varming Lund (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dæmningen 44, 1. 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Dæmningen 44, 1. 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Jul Sørensen, Claus Varming Lund (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-07-01 fjernes Reelle ejere: Emil Hede Skjold Andersen (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-30 fjernes Reelle ejere: Michael Jul Sørensen, Claus Varming Lund (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dæmningen 44, 1. 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Friis Hansens Vej 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-22 tilføjes Reelle ejere: Michael Jul Sørensen, Claus Varming Lund, Emil Hede Skjold Andersen, Mads Skou Pedersen, Heinrich Schrøder, Benjamin Louring Gudiksen (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-04 tilføjes Legale ejere: Benjamin Louring Gudiksen (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Friis Hansens Vej 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2016-09-20 tilføjes Direktion: Heinrich Schrøder (direktør) (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2016-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bar, natklub og dermed beslægtet virksomhed. Selskabet må ikke fremstille eller forhandle drikkevarer, udover i forbindelse med drift af selskabets restaurationsvirksomhed. Selskabet ikke må eje andele af selskaber eller virk-somheder med sådanne aktiviteter. Kapitalandele kan ikke udstedes eller overdrages til no-gen, der fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer. (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2016-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-20 (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Legale ejere: MADS SKOU HOLDING ApS, Temabar ApS (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2016-09-20 tilføjes Navne: Temabar Viborg ApS (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2016-09-20 tilføjes Stiftere: Temabar ApS, MADS SKOU HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2016-09-20 tilføjes Vedtægter: 2016-09-20 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2016-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-20)