Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2022-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-10-17 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Hjernøes Vej 22, 1. 3., 8700 Horsens (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-10-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-10-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-19 (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-10-17 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-11-22 (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-10-17 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-10-17 fjernes Legale ejere: Jørn Simmenæs (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-10-17 fjernes Navne: Happy Holding 16 ApS (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-10-17 fjernes Reelle ejere: Jørn Simmenæs (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-10-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-10-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-10-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-10-17 fjernes Stiftere: Jørn Simmenæs (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-10-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2016-09-20 sletter virksomheden Ejerskaber: A Pure Mind ApS. (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2021-11-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2021-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2021-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Direktion: Jørn Simmenæs (direktør) (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2020-10-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Hjernøes Vej 22, 1. 3., 8700 Horsens (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2019-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Hjernøes Vej 22, 1. 3., 8700 Horsens (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Hjernøes Vej 22, 1. 3., 8700 Horsens (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Hjernøes Vej 22, 1. 3., 8700 Horsens (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Hjernøes Vej 22, 1. 3., 8700 Horsens (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Hjernøes Vej 22, 1. 3., 8700 Horsens (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Hjernøes Vej 22, 1. 3., 8700 Horsens (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Clarasvej 20, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Clarasvej 20, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Jespersvej 8, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2018-11-26 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-11-22 (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2018-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2018-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-16 tilføjes Direktion: Jørn Simmenæs (direktør) (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2018-11-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2018-11-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-10-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 fjernes Direktion: Jørn Simmenæs (direktør) (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2016-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jespersvej 8, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2016-09-19 tilføjes Direktion: Jørn Simmenæs (direktør) (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2016-09-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, herunder at besidde kapitalandele i andre selskaber og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2016-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2016-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-19 (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2016-09-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2016-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2016-09-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2016-09-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2016-09-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2016-09-19 tilføjes Legale ejere: Jørn Simmenæs (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2016-09-19 tilføjes Navne: Happy Holding 16 ApS (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2016-09-19 tilføjes Reelle ejere: Jørn Simmenæs (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2016-09-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2016-09-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2016-09-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2016-09-19 tilføjes Stiftere: Jørn Simmenæs (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2016-09-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2016-09-19 tilføjes Vedtægter: 2016-09-19 (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2016-09-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2016-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-29)