Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | ||||
Direktion | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Revisor | Bestyrelse | Ejerskaber | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Hvidhvask | Formål | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 tilføjes Vedtægter: 2022-06-27 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-20 tilføjes Vedtægter: 2022-06-20 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brudelysvej 23, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 70, 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-20 tilføjes Direktion: Anders Vincents Jansen (direktør) (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-20 fjernes Direktion: Ulrik Thalbitzer-Foldskov (direktør) (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-19 fjernes Direktion: Anders Vincents Jansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-20 tilføjes Legale ejere: NORDSJÆLLAND EJENDOMME ApS (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-20 fjernes Legale ejere: UTF Holding IV ApS (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-19 fjernes Legale ejere: NORDSJÆLLAND EJENDOMME ApS (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-20 tilføjes Navne: NSEJ Hørsholm ApS (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-19 fjernes Navne: UTF Invest Nordsjælland ApS (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-20 tilføjes Reelle ejere: Morten Mathiesen, Karsten Frost Mathiesen (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-20 fjernes Reelle ejere: Ulrik Thalbitzer-Foldskov (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-20 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-20 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-20 fjernes Bestyrelse: Anders Vincents Jansen (formand) (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2018-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NSEJ Hørsholm II ApS. (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2022-04-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-06-30 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-01-01 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-30 tilføjes Bestyrelse: Anders Vincents Jansen (formand) (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2021-06-30 tilføjes Direktion: Anders Vincents Jansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2021-06-30 tilføjes Legale ejere: NORDSJÆLLAND EJENDOMME ApS (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2021-06-30 fjernes Legale ejere: RAVFEHRN ApS (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2021-06-30 tilføjes Vedtægter: 2021-06-30 (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2021-06-30 fjernes Reelle ejere: Søren Einer Fehrn (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2020-12-22 tilføjes Legale ejere: RAVFEHRN ApS, UTF Holding IV ApS (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2020-12-21 fjernes Legale ejere: UTF Holding IV ApS, RAVFEHRN ApS (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Reelle ejere: Søren Einer Fehrn, Ulrik Thalbitzer-Foldskov (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2020-12-21 fjernes Reelle ejere: Søren Einer Fehrn, Ulrik Thalbitzer-Foldskov (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 70, 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2020-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 102, 5., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-04-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 102, 5., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2019-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 68, 1264 København K (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 68, 1264 København K (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 68, 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-10-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er køb, salg, udlejning og udvikling af fast ejendom, eventuelt via ejerskab af kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-10-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2016-10-05 tilføjes Vedtægter: 2016-10-05 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2016-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-09-30 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-09-18 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 68, 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2016-09-18 tilføjes Direktion: Ulrik Thalbitzer-Foldskov (direktør) (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2016-09-18 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er køb, salg, udlejning og udvikling af fast ejendom, fortrinsvis via ejerskab af kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-18)
Den 2016-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-18 (offentliggjort 2016-09-18)
Den 2016-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-09-18)
Den 2016-09-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-18)
Den 2016-09-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-18)
Den 2016-09-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-18)
Den 2016-09-18 tilføjes Legale ejere: UTF Holding IV ApS, RAVFEHRN ApS (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2016-09-18 tilføjes Navne: UTF Invest Nordsjælland ApS (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2016-09-18 tilføjes Reelle ejere: Søren Einer Fehrn, Ulrik Thalbitzer-Foldskov (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2016-09-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2016-09-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2016-09-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-18)
Den 2016-09-18 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2016-09-18 tilføjes Stiftere: UTF Holding IV ApS (offentliggjort 2016-09-18)
Den 2016-09-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-09-18 tilføjes Vedtægter: 2016-09-18 (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-09-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-18)
Den 2016-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-18)