Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mathias Jensen | 30.09.2020 | direktør |
Andreas Nielsen | 15.04.2018 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mathias Jensen | 18.09.2016 | 15.04.2018 | direktør |
Andreas Nielsen | 18.09.2016 | 14.04.2018 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Andreas Nielsen | 15.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Mathias Jensen | 15.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Daniel Nyvang-Székely Mariussen | 15.04.2018 | formand |