Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Andreas Bügel Høgenhaven | 16.09.2016 | |
Casper Høgenhaven | 16.09.2016 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Holding af 28/8 2020 ApS (CVR 41658274) | NORMAL | 04.01.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
AHogenhaven ApS (CVR 41658231) | 01.01.2022 | 04.09.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Holding af 28/8 2020 ApS (CVR 41658274) | 01.01.2022 | 03.01.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Casper Høgenhaven | 16.09.2016 | 01.01.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Andreas Bügel Høgenhaven | 16.09.2016 | 19.03.2019 | 50,00-66,66% | 50,00 % |