Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bibranche | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Bestyrelse | Direktion | ||||
Virksomhedsstatus | Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-01 tilføjes Bibranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-04-30 fjernes Bibranche: Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-04-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af konsumis (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2020-02-29 fjernes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2020-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krogsvej 13, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Gravhøjen 38, 7190 Billund (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-25 tilføjes Kontaktoplysninger: mammis@mammis.dk (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-04-24 fjernes Kontaktoplysninger: mammisgelato@gmail.com (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2016-11-09 tilføjes Legale ejere: Helle Schmidt (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2016-11-09 tilføjes Reelle ejere: Helle Schmidt (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2016-11-01 tilføjes Bestyrelse: Michelle Skovlund Schmidt (næstformand) (offentliggjort 2016-09-17)
Den 2016-11-01 tilføjes Direktion: Helle Schmidt (direktør) (offentliggjort 2016-09-17)
Den 2016-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mammisgelato@gmail.com (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2016-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-17)
Den 2016-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-09-17)
Den 2016-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gravhøjen 38, 7190 Billund (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2016-09-08 tilføjes Bibranche: Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2016-09-08 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive nyt italiensk is-koncept. (offentliggjort 2016-09-17)
Den 2016-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-17)
Den 2016-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-01 (offentliggjort 2016-09-17)
Den 2016-09-08 tilføjes Hjemmeside: www.mammis.dk (offentliggjort 2016-09-17)
Den 2016-09-08 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2016-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2016-09-17)
Den 2016-09-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-17)
Den 2016-09-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-17)
Den 2016-09-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-17)
Den 2016-09-08 tilføjes Navne: Mammis Gelato ApS (offentliggjort 2016-09-17)
Den 2016-09-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-17)
Den 2016-09-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-17)
Den 2016-09-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-17)
Den 2016-09-08 tilføjes Stiftere: Helle Schmidt (offentliggjort 2016-09-17)
Den 2016-09-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Helle Schmidt (offentliggjort 2016-09-17)
Den 2016-09-08 tilføjes Vedtægter: 2016-09-08 (offentliggjort 2016-09-17)
Den 2016-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-17)
Den 2016-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-09-17)