Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Virksomhedsstatus | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-07-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-07-28 tilføjes Navne: MC Aabenraa ApS (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-07-27 fjernes Navne: MC Aabenraa IvS (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-07-28 tilføjes Vedtægter: 2021-07-28 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-07-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-07-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderport 59, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderport 59, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-01 tilføjes Direktion: Bo Martinsen (direktør) (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2017-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: martinsenbo@gmail.com (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: Bo Martinsen (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Bo Martinsen (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderport 59, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2016-09-16 tilføjes Formål: Virksomhedens formål, er at drive virksomhed med morskabsautomater (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-09-16 tilføjes Hovedbranche: Lotteri- og anden spillevirksomhed (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2016-09-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-09-16 tilføjes Navne: MC Aabenraa IvS (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2016-09-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-09-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-09-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-09-16 tilføjes Stiftere: Bo Martinsen (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-09-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-09-16 tilføjes Vedtægter: 2016-09-16 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2016-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2016-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-09-16)